Renseignements sur André R. Bracher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André R. Bracher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005987456, Registre du commerce Zurich, (20)
Fibrac AG, in Zürich, CHE-103.073.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757595).
Firma neu:
Fibrac AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, André R., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005823460, Registre du commerce Zurich, (20)
Pro Anima Stiftung, in Küsnacht (ZH), CHE-110.396.013, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S.33, Publ. 4883802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, André, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winhofer, Beatrice, von Rümlang, in Oberglatt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CH-290.3.003.119-4)].
Numéro de publication: 6182264, Registre du commerce Zurich, (20)
Kirkham-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.902.254-4, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118454).
Domizil neu:
c/o Wegmann + Partner AG, Treuhandgesellschaft , Seestrasse 357, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albers-Barrier, Sybil Reneé Elisabeth, von Meilen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bracher, André, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barrier, Peter, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barrier, Francis, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barrier, Isabelle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.