Renseignements sur Heinz Bosshard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Heinz Bosshard
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Bosshard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5174270, Registre du commerce Zoug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 29, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 11'678 vom 15.07.2009. BSU Anlage AG, in Zug, CH-170.3.004.897-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 29, Publ. 5151188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Werner, von Zürich, in Oberwil bei Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Horgen];
Bosshard, Heinz, von Zürich, in Oberwil bei Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Zug].
Numéro de publication: 5151188, Registre du commerce Zoug, (170)
BSU Anlage AG, in Zug, CH-170.3.004.897-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 23.04.2003, S. 16, Publ. 960092).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Aktien neu:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidura Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Heinz, von Zürich, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Sutter, Werner, von Zürich, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3789908, Registre du commerce Zoug, (170)
Unterfeld Immobilien AG, in Zug, CH-170.3.001.797-1, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 18, Publ. 3054720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Heinz, von Zürich, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endres, Peter, von Hünenberg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Endres, Michael, von Hünenberg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].