Renseignements sur Rolf Borkowski
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rolf Borkowski
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005912141, Registre du commerce Zurich, (20)
soxes AG, in Bubikon, CHE-101.943.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borkowski, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005886123, Registre du commerce Zurich, (20)
Sommer Progressio GmbH, in Uster, CHE-328.838.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767054).
Firma neu:
Sommer Progressio GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borkowski, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005788186, Registre du commerce Zurich, (20)
soXes GmbH, in Bubikon, CHE-101.943.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569475).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2023 und Bilanz per 31.03.2023 mit Aktiven von CHF 3'338'355.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'812'879.07 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
soxes AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(soxes Ltd) (soxes SA) (soxes SA).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borkowski, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Thomas, von Nesslau, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Büchler, Patrick, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].