Renseignements sur Bruno Boretti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Boretti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005259751, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Boretti Immobilien AG, in Erlen, CHE-107.102.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S.23, Publ. 5070308).
Firma neu:
Boretti Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.07.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boretti, Guido, von Erlen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Boretti, Bruno, von Erlen, in Erlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boretti Baltensperger, Marion, von Erlen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schlatter, André, von Signau, in Amriswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4219620, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Boretti Sanitär und Spenglerei AG in Liquidation, in Erlen, CH-440.3.006.759-1, Betrieb einer Spenglerei und eines Sanitärgeschäftes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 13, Publ. 3379556).
Statutenänderung:
21.11.2007.
Firma neu:
Boretti Immobilien AG.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an Konsortien und Gesellschaften aller Art beteiligen, Gegenstände des Anlagevermögens vermieten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Der Auflösungsbeschluss vom 07.02.2006 wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.11.2007 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2006 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RC Treuhand AG, in Wil SG, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boretti, Guido, von Erlen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Boretti, Bruno, von Erlen, in Erlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Ott, Herbert, von Wila, in Erlen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3379556, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Boretti Sanitär und Spenglerei AG, in Erlen, CH-440.3.006.759-1, Betrieb einer Spenglerei und eines Sanitärgeschäftes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 05.02.2003, S. 14, Publ. 847802).
Firma neu:
Boretti Sanitär und Spenglerei AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Herbert, von Wila, in Erlen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boretti, Guido, von Erlen, in Sulgen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Boretti, Bruno, von Erlen, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
RC Treuhand AG, in Wil SG, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.