Renseignements sur Matthieu Boone
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Matthieu Boone
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6250274, Registre du commerce Berne, (36)
Lotus Bakeries Invest AG, in Langenthal, CH-241.3.005.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 4, Publ. 3897024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Lembeke (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6149384, Registre du commerce Berne, (36)
Lotus Bakeries Schweiz AG, in Langenthal, CH-255.3.000.379-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 5, Publ. 5551068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latern (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3897024, Registre du commerce Berne, (36)
Lotus Bakeries Invest AG, bisher in Gerlafingen, CH-241.3.005.974-8, Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2006, S. 10, Publ. 3502532).
Statutenänderung:
3.04.2007.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Eisenbahnstrasse 11, 4900 Langenthal.
Zweck:
Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Back- und Süsswaren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Maschine und ein Rezept zum Preis von höchstens EUR 1'252'000 zu übernehmen [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Berger, Herbert, von Linden, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mark, Hans Peter, von Bottighofen, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Jans, Marcel, von Zollikon und Steinhausen, in Illnau-Effretikon (Illnau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.