Renseignements sur Roland Bollinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Bollinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1182657, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Grüsch, CHE-113.678.560, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6175448).
Firma neu:
Genossenschaft Pro Alpina Fanas in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.08.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Martin Thöny , Fanaserstrasse 6, 7215 Fanas.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Martin, von Grüsch, in Fanas (Grüsch), Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Appert-Sprecher, Lukretia Ursula, von Grüsch, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizerpräsidenten];
Beivi, Anja, von Lumnezia und Zug, in Fanas (Grüsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Vella und Zug, in Fanas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten];
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas (Grüsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas (Grüsch), Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied ];
Stillhard, Hermann, von Zürich und Mosnang, in Fanas (Grüsch), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Zürich und Mosnang, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: 6175448, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Fanas, CH-350.5.000.871-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 10, Publ. 5997220).
Domizil neu:
c/o Hermann Stillhard, Gauastrasse 23, 7215 Fanas.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Alfred, von Zürich, in Fanas, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Gasner, Johannes, von Fanas, in Fanas, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Bühler, Jürg, von Winterthur, in Fanas, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Hermann, von Zürich und Mosnang, in Fanas (Grüsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Fanas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten];
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas (Grüsch), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Appert-Sprecher, Lukretia Ursula, von Grüsch, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizerpräsidenten;
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas (Grüsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 5997220, Registre du commerce Grisons, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Fanas, CH-350.5.000.871-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 11, Publ. 5678082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Silvia, von Zürich, in Stäfa, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Hermann, von von Zürich und Mosnang, in Fanas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten;
Beivi, Anja, von Vella und Zug, in Fanas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten.