Renseignements sur Tom Rui Böninger Ferreira
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Tom Rui Böninger Ferreira
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004775387, Registre du commerce Berne, (36)
ROBO STUDIO GmbH, in Langenthal, CHE-395.453.318, Ringstrasse 40, 4900 Langenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Informatikdienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich von 3D Visualisierungen und Animationen. Weiter ist die Gesellschaft im Bereich Werbung aller Art und Fotografie tätig. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Böninger Ferreira, Tom Rui, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rothenbühler, Mario, von Lützelflüh, in Bützberg (Thunstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004639409, Registre du commerce Zurich, (20)
Raumgleiter AG, in Zürich, CHE-102.019.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böninger Ferreira, Tom Rui, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3220757, Registre du commerce Zurich, (20)
Raumgleiter AG, in Zürich, CHE-102.019.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142305).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Markus, von Reichenburg, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettwiler, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Martin, von Uster, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Seiler Treuhand AG (CHE-106.269.570), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Seiler Treuhand AG (CH-020.3.004.158-1)];
Bachmann, Thomas, von Bottenwil, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altermatt, Christoph Peter, von Binningen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Böninger Ferreira, Tom Rui, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lombardo, Brigitte, von Schwerzenbach, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Randazzo, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.