Renseignements sur Yusuf Bölek
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yusuf Bölek
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818148, Registre du commerce Zurich, (20)
Escher-Wyss-Platz Kebap GmbH, in Zürich, CHE-114.679.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550528).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bölek, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bal, Resmiye, türkische Staatsangehörige, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4844114, Registre du commerce Zurich, (20)
Escher-Wyss-Platz Kebap GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.341-0, Hardstrasse 238, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Restaurants und Take-away-Betriebes sowie den Verkauf von Esswaren und Getränken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per e-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 14.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bölek, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yildiz, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Boniswil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3547794, Registre du commerce Zurich, (20)
Pepito GmbH, in Zürich, CH-020.4.026.808-6, Führung eines Imbissstandes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 22, Publ. 2818538).
Statutenänderung:
14.07.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bölek, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samanci, Abdulkadir, türkischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].