Renseignements sur Christian Blaser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Blaser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004716473, Registre du commerce Berne, (36)
Logisrent GmbH, in Bern, CHE-109.911.813, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051481).
Statutenänderung:
09.09.2019.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
c/o Ursula Gruber-Bischoff, Neumattstrasse 14, 3053 Münchenbuchsee.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verwalten von und den Handel mit Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit diesem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesem förderlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an andern Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche zu erwerben oder zu errichten. Sie kann selber Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Theodor genannt Theo, von Vechigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber-Bischoff, Ursula, von Wilderswil, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4418334, Registre du commerce Berne, (36)
Logisrent GmbH, in Bern, CH-035.4.031.460-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 25.02.2003, S. 2, Publ. 877932).
Statutenänderung:
25.01.2008.
Domizil neu:
Villettenmattstrasse 9, 3007 Bern.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 25.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Paul, von Wiggiswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Theodor genannt Theo, von Vechigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Gruber-Bischoff, Ursula, von Wilderswil, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 877932, Registre du commerce Berne, (36)
Logisrent GmbH, in Bern, c/o König Treuhand + Verwaltungen, Laupenstrasse 8, 3008 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2003.
Zweck:
Verwalten von und Handel mit Grundstücken aller Art;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
König, Paul, von Wiggiswil, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.