Renseignements sur Remo Bittel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Remo Bittel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2849774, Registre du commerce Valais
Stiftung 'altes Bellwald', in Bellwald, CH-600.7.001.153-1, Erhaltung der alten Dorfsubstanz etc. Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2001, S. 5662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Augustin, von Bellwald, in Pont-de-la-Morge (Sion), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bittel, Remo, von Bellwald, in Bellwald, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Paul, von Bellwald, in Bern, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zanella, Sandro, von Guttet-Feschel, in Bellwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 781374, Registre du commerce Valais
Restaurant Fleschen Bellwald AG, in Bellwald, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2001, S. 5390).
Statutenänderung:
21.11.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Stefan, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bittel, Remo, von Bellwald, in Bellwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwestermann, Bernhard, von Birgisch, in Fiesch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gstädtner, Marcel, in Bellwald, Revisionsstelle;
Clausen, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Martin, von Lax, Mörel, Greich und Goppisberg, in Fiesch, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwestermann Treuhand- und Beratungs AG, in Fiesch, Revisionsstelle.
Registre du commerce Valais
RaumART AG, in Naters, Furkastrasse 140, 3904 Naters, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
28.12.2001.
Zweck:
Handel mit Möbeln und Inneneinrichtungen sowie mit Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen oder Filialen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.
Liberierung Akteinkapital:
CHF 200'000.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Heynen, Josef, von Ausserberg, in Ausserberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bittel, Remo, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle.