Renseignements sur Peter Bischler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Peter Bischler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004906101, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
blickfang architektur GmbH, in Basel, CHE-244.906.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910497).
Statutenänderung:
26.05.2020.
Firma neu:
MUGGLI + BISCHLER ARCHITEKTEN GmbH.
Domizil neu:
Signalstr. 37, 4058 Basel. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Lea Ladina, von Zürich, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bischler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004869291, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LOST Architekten GmbH, in Basel, CHE-105.547.619, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, S.0, Publ. 3056535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohmann, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3056535, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
LOST Architekten GmbH, in Basel, CHE-105.547.619, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056922).
Statutenänderung:
08.09.2016. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohmann, Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bischler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.