Renseignements sur Werner Beyeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Beyeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4512092, Registre du commerce Grisons, (350)
Drogerie-Parfümerie Beyeler AG, in St. Moritz, CH-350.3.001.424-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2005, S. 8, Publ. 2805254).
Statutenänderung:
2.06.2008.
Firma neu:
Drogaria Mosca AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Drogerien und Parfümerien und Reformhäusern, den Handel mit Kosmetik- und Sanitätsartikeln, Handel und Vertretungen mit/in verwandten Artikeln, inbegriffen die Fabrikation von chemisch-technischen, pharmazeutischen und kosmetischen Präparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beyeler, Werner, von Rüschegg, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Beyeler-Stein, Carla, von Rüschegg, in St. Moritz, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosca, Isabella, von Weggis und Oberrieden, in Scuol, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Mosca, Markus, von Oberrieden, in Scuol, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strolz, Heinz, von Weggis, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten;
Lauber, Martin, von Marbach LU und Pfeffikon, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten .
Numéro de publication: 1125720, Registre du commerce Grisons, (350)
Wohnbaugenossenschaft Sur Sela, in St. Moritz, Ankauf von Bauland oder Erwerb von Baurechten und Erstellung von Wohnhäusern sowie Übernahme von bestehenden Objekten, Vermietung der Wohnungen in erster Linie an ihre Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 06.08.1987, S. 3165).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Sur Sela in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Werner Beyeler, Via Maistra 22, 7500 St. Moritz. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, August, von Wolfenschiessen, in St. Moritz, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Danuser, Dr. Hanspeter, von Felsberg, in St. Moritz, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar];
Beyeler, Werner, von Rüschegg, in St. Moritz, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier].