Renseignements sur Franz Betschart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franz Betschart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2407379, Registre du commerce Schwyz, (130)
Betschart AG Holz + Elektro, in Muotathal, CHE-114.824.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Franz, von Muotathal, in Muotathal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Peter, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHË-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1)].
Numéro de publication: 4985804, Registre du commerce Schwyz, (130)
Betschart AG Holz + Elektro, in Muotathal, CH-130.3.014.452-1, Hauptstrasse 107, 6436 Muotathal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2009.
Zweck:
Betrieb einer Sägerei, Verarbeitung von Holz, insbesondere Herstellung von Käsebrettern und Kisten, Handel mit Holzprodukten sowie Ausführung von elektrischen Installationen und Anlagen und Handel mit Elektromaterial und elektrischen Geräten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 5'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.4.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Betschart, Walter, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Franz, von Muotathal, in Muotathal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Walter, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4765294, Registre du commerce Schwyz, (130)
Wassergenossenschaft Himmelbach-Kreuz, in Muotathal, CH-130.0.001.533-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 04.05.1970, S. 1022).
Domizil neu:
bei Emil Betschart, Klosterweid, 6436 Muotathal.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Betschart, Josef, von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Franz, von Muotathal, in Muotathal, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Föhn, Alois, von Muotathal, in Schwyz, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Emil (1953), von Muotathal, in Muotathal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Paul (1961), von Muotathal, in Muotathal, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Betschart, Paul, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Betschart, Pius (1964), von Muotathal, in Muotathal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Alois (1967), von Muotathal, in Muotathal, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.