Renseignements sur Thomas Berwert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Thomas Berwert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004862660, Registre du commerce Zurich, (20)
BERWERT Bohrungen GmbH, in Wila, CHE-115.274.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, S.0, Publ. 2975611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berwert, Maria Magdalena, von Sarnen, in Turbenthal, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berwert, Thomas, von Sarnen, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Berwert, Martin, von Sarnen, in Wila, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2975611, Registre du commerce Zurich, (20)
BERWERT Bohrungen GmbH, in Turbenthal, CHE-115.274.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 27, Publ. 5395066).
Statutenänderung:
11.07.2016.
Sitz neu:
Wila.
Domizil neu:
Schweissrütistrasse 1, 8492 Wila.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Betontrenntechnik, Betonfräsen und Betonbohren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berwert, Thomas, von Sarnen, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Fischenthal, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Berwert, Maria Magdalena, von Sarnen, in Turbenthal, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1011981, Registre du commerce Zurich, (20)
Berwert Immobilien GmbH, in Wila, CH-020.4.050.567-9, Tablatstrasse 7, 8492 Wila, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Verkauf sowie Halten und Verwalten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Berwert, Andreas, von Sarnen, in Wila, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berwert, Thomas, von Sarnen, in Wildberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.