Renseignements sur Andreas Bertsch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Bertsch
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Bertsch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hotel Schloss AG, Romanshorn, in Romanshorn, Führung eines Hotel-Betriebes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2001, S. 4623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alfred, von Tägerwilen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Werner, von Sursee, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch-Imendörffer, Barbara, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Walter, von Romanshorn, in Egnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fratton, Peter, von Urnäsch, in Blidegg (Zihlschlacht-Sitterdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornhauser, Christoph, von Weinfelden, in Weinfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Rudolf, von Lauperswil, in Willerzell (Einsiedeln), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Roland, von Sulgen, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Claude-Pierre, von Konolfingen, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH, in Gossau SG, Revisionsstelle.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
OFA AG, bisher in H o r n , Beteiligung an Unternehmungen aller Art in irgendwelchen Rechtsformen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 13.12.1998, S. 8478).
Statutenänderung:
14.09.2000.
Sitz neu:
R o m a n s h o r n .
Domizil neu:
c/o Bärbel Bertsch, Seeweg 12, 8590 Romanshorn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Menzl, Dr. Andreas, von Rapperswil SG, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Bärbel, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Daniela, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Lucia, von Eschlikon, in Andwil TG (Birwinken), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hotel Schloss AG, Romanshorn, in R o m a n s h o r n, Führung eines Hotel- Betriebes. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.1999, S. 3091).
Domizil neu :
Schlossbergstrasse 26, 8590 Romanshorn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch-Imendörffer, Barbara, von Eschlikon, in Romanshorn, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Andreas, von Eschlikon, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].