Renseignements sur Bruno Berni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Berni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005031483, Registre du commerce Grisons
VALSER NATURSTEIN AG Steinbruch Berni, in Vals, CHE-105.765.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, S.0, Publ. 1717151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Bruno, von Vals, in Vals, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berni, Josef, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Erich, von Vals, in Vals, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berni, Beat, von Vals, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4261251, Registre du commerce Grisons, (350)
Terra Berni AG, in Vals, CHE-100.900.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, Publ. 4882236).
Domizil neu:
Poststrasse 517A, 7132 Vals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni-Saluz, Peter, von Vals, in Vals, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berni-Saluz, Erika, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Bruno, von Vals, in Vals, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berni, Evi, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4900860, Registre du commerce Grisons, (350)
Berni Bau AG, in Vals, CH-350.3.000.384-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2008, S. 9, Publ. 4450870).
Statutenänderung:
19.02.2009.
Firma neu:
VALSER NATURSTEIN AG Steinbruch Berni.
Zweck neu:
Betrieb eines Steinbruchs;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 03.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 3.5.1989 und Bilanz per 31.3.1989 von der erloschenen Einzelfirma 'J. Berni, Bauunternehmung', Vals, Aktiven von CHF 1 226 498.40 und Passiven von CHF 961 825.80, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 14 672.60 gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Bruno, von Vals, in Vals, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mittner + Partner, in Chur (CH-350.2.001.375-3), Revisionsstelle.