Renseignements sur Christian Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Berger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Berger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005771436, Registre du commerce Berne, (36)
Holzvermarktungs-Genossenschaft Trub, Trubschachen, Langnau, in Trub, CHE-102.294.913, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Samuel, von Langnau im Emmental, in Gohl (Langnau im Emmental), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer-Kunz, Heinz, von Trub, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004796928, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Tiefenbach, in Trubschachen, CHE-100.551.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601391).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Tiefenbach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ramseier, Walter, von Eggiwil, in Trubschachen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Hirschi, Michael, von Eggiwil, in Trubschachen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numéro de publication: 3601391, Registre du commerce Berne, (36)
Milchgenossenschaft Tiefenbach, in Trubschachen, CHE-100.551.246, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, Publ. 5078316).
Domizil neu:
c/o Walter Ramseier, Schwendestaldenboden 453, 3555 Trubschachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Beat, von Trub, in Trubschachen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Barbara, von Aeschlen, in Trubschachen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Christian, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramseier, Walter, von Eggiwil, in Trubschachen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Hirschi, Michael, von Eggiwil, in Trubschachen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wegmüller, Andreas, von Walkringen, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].