Renseignements sur Alessandro Beretta
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Alessandro Beretta
Dernières notifications FOSC pour Alessandro Beretta
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005882366, Registre du commerce Tessin, (501)
Patraeus LLC, in Paradiso, CHE-114.682.280, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 66 del 08.04.2015, p.0, Pubbl. 2085131).
Statuti modificati:
06.11.2023.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Fesciano 8, 6965 Cadro.
Nuovo scopo:
Lo scopo della società è la consulenza e la formazione nell'ambito dell'intelligenza sociale e la consulenza nell'ambito assicurativo. La società può partecipare ad altre imprese e acquistare o vendere valori immobiliari in Svizzera o all'estero. Inoltre la società ha la facoltà di costituire succursali in Svizzera e all'estero.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Beretta, Alessandro, cittadino italiano, in Cadro (Lugano), socio, con 200 quote da CHF 100.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Beretta, Alessandro, da Lugano, in Cadro (Lugano), gerente, socio, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00 [finora: cittadino italiano, gerente, con firma individuale, senza quota sociale].
Numéro de publication: 3680828, Registre du commerce Zurich, (20)
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.017-9, Industrieversicherungs-, Haftpflichtversicherungs-, Seeversicherungs-, Luftfahrtversicherungs-, Transportversicherungs-, Motorfahrzeugversicherungs-, Lebensversicherungsgeschäft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2005, S. 17, Publ. 2702690).
mit Hauptsitz in:
London (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panzeri, Hugo, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beretta, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2687092, Registre du commerce Zurich, (20)
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.017-9, Versicherungsgesellschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 18, Publ. 2520160).
mit Hauptsitz in:
London (UK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmalzriedt, Gary, Bürger der USA, in New York (NY/US), Chairman des Board of Directors;
Kueng-Bardel, Patrizia, von Steffisburg, in Benglen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendrick, Andrew James, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Chairman des Board of Directors;
Spohr, Dr. Gotthard, von Zürich, in Zollikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Eckerle, Marcel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siger, Roland, von Vignogn, in Hinwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stachel, Christian, von Zürich und Blauen, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Ivo, von Altstätten, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panzeri, Hugo, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beretta, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien.