Renseignements sur Elmar Barbana
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Elmar Barbana
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005433370, Registre du commerce Lucerne, (100)
elf IT solutions GmbH (elf IT solutions Sàrl) (elf IT solutions LLC), in Kriens, CHE-325.301.850, c/o Barbana Elmar, Feldhöfli 32, 6012 Obernau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2022. 14.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Dienstleistungen im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form. Gemäss Erklärung des Gründers vom 22.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Barbana, Elmar, von Emmen, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4020191, Registre du commerce Zoug, (170)
wedoit AG, in Risch, CHE-104.961.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3099079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbana, Elmar, von Emmen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Roland, von Arth, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3099079, Registre du commerce Zoug, (170)
wedoit AG, bisher in Luzern, CHE-104.961.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013Publ. 1198957).
Gründungsstatuten:
15.12.1998.
Statutenänderung:
16.09.2016.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich. Die Gesellschaft bearbeitet Hard- und Softwareaufträgen aller Art und betreibt Entwicklung, Vertrieb und Handel mit Hard- und Softwareprodukten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 16.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Stefan, von Waldkirch, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Daniel, von Escholzmatt-Marbach, in Alterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG (CHE-106.709.669), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Roland, von Arth, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barbana, Elmar, von Emmen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].