Renseignements sur Elsbeth Balsiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elsbeth Balsiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2053569, Registre du commerce Zoug, (170)
Folklore-Flussfahrten GmbH, bisher in Oensingen, CHE-113.328.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6557108).
Gründungsstatuten:
15.12.2006.
Statutenänderung:
02.03.2015.
Firma neu:
Nomon GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 115, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6557108, Registre du commerce Soleure, (241)
Alpenrosen Verlag GmbH, in Oensingen, CH-241.4.006.278-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 15, Publ. 5172680).
Statutenänderung:
13.02.2012.
Firma neu:
Folklore-Flussfahrten GmbH.
Zweck neu:
Organisation von Folklore-Flussfahrten und Folklore-Konzerten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4569208, Registre du commerce Soleure, (241)
Alpenrosen Verlag GmbH, in Oensingen, CH-241.4.006.278-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 14, Publ. 3695708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Stefan, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Balsiger, Karin, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Hans Peter, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Balsiger, Elsbeth, von Köniz, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.