Renseignements sur Peter Balmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Balmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5285740, Registre du commerce Argovie, (400)
Fernsehgenossenschaft Aarburg, in Aarburg, CH-400.5.002.567-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 2, Publ. 4751710).
Statutenänderung:
14.05.2009.
Firma neu:
FERNSEHGENOSSENSCHAFT AARBURG.
Zweck neu:
Die FGA bezweckt, ihren Genossenschaftern einen qualitativ hochstehenden Empfang in- und ausländischer Fernseh- und UKW-Programme zu verschaffen sowie Internet- und Telefonie-Dienstleistungen anzubieten. Sie errichtet und unterhält das notwendige Kabelnetz. Die FGA kann rund um diese Angebote und Dienstleistungen auch Beratungs- und Servicedienstleistungen an ihre Genossenschafter und Kunden (Abonnenten) anbieten. Die Signalbeschaffung für die TV- und Radio-Programme bzw. die Internet- und Telefonie-Dienstleistungen können ab einer eigenen Antennenanlage erfolgen oder von einem Signallieferanten bzw. von einem Internet- und oder Telefonprovider nach Spezifikationen der FGA bezogen werden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Gestrichener Haftungsvermerk aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87, Abs. 1, Buchstabe f, HRegV] [gestrichen: Haftung: Die Haftbarkeit der Genossenschafter ist ausgeschlossen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch Publikation im 'Allgemeinen Anzeiger für den Bezirk Zofingen'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Peter, von Mühleberg, in Aarburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Peter, von Unterkulm, in Aarburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Thomas, von Mühleberg, in Aarburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borner, Rolf, von Rickenbach SO, in Aarburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Rasmus, von Diepoldsau, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gretz Treuhand AG (CH-400.3.008.673-2), in Rothrist, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4983666, Registre du commerce Argovie, (400)
tribatec GmbH, in Aarburg, CH-400.4.024.165-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 3, Publ. 4822636).
Firma neu:
tribatec GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Peter, von Mühleberg, in Aarburg, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3990904, Registre du commerce Argovie, (400)
Arbeitszentrum für Behinderte, in Strengelbach, CH-400.7.914.130-2, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2006, S. 2, Publ. 3397996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Peter, von Mühleberg, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.