Renseignements sur Alexander Balajew
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Balajew
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3964103, Registre du commerce Berne, (36)
Plüsch.ch GmbH, in Interlaken, CHE-111.719.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, Publ. 5634276).
Firma neu:
Plüsch.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Roger, von Winkel, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Balajew, Alexander, von Ebnat-Kappel, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Andreas, von Oberkulm, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ritschard, Andreas, von Interlaken, in Uetendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ryf, Simon, von Attiswil, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5333058, Registre du commerce Berne, (36)
IT worx GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 3, Publ. 3376850).
Statutenänderung:
25.06.2009, 10.07.2009, 30.10.2009.
Firma neu:
updo GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik, insbesondere Vermietung von Servern (Webhosting), Webentwicklung, Aufbau und Betreuung von IT-Infrastrukturen, Software Entwicklungen sowie allgemeine grafische Gestaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Dan, von Luzern und Signau, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Oppliger, Peter, von Luzern und Signau, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Balajew, Alexander, von Ebnat-Kappel, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta Group Holding AG (CH-020.3.020.589-3), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3359596, Registre du commerce Berne, (36)
IT worx GmbH (IT worx Ltd liab. Co) (IT worx SARL), in Bern, CH-035.4.036.096-3, Wankdorffeldstrasse 64, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT), insbesondere Vermietung von Servern (Webhosting), Webentwicklung, Aufbau und Betreuung von IT-Infrastrukturen, Software Entwicklungen sowie allgemeine grafische Gestaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.4.2006 und Inventar per 31.12.2005: Aktiven von CHF 19'711.43 und Fremdkapital von CHF 0.-- der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma IT worx Oppliger, in Bern, wofür CHF 14'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 5'711.43 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Oppliger, Dan, von Luzern und Signau, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Oppliger, Peter, von Luzern und Signau, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Balajew, Alexander, von Ebnat-Kappel, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Bossard, Daneil, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.