Renseignements sur Urs Bachmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Bachmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Bachmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005378043, Registre du commerce Lucerne, (100)
IMPULS.CH AG, in Hohenrain, CHE-381.775.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297200).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Matthofstrand 13, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Urs, von Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hohenrain];
Bachmann, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hohenrain].
Numéro de publication: HR01-1005297200, Registre du commerce Lucerne, (100)
IMPULS.CH AG, in Hohenrain, CHE-381.775.566, Albin Gislerweg 5, 6276 Hohenrain, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auf strategischer und operativer Ebene, insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Finanzen, Entwicklung, Vorsorge und Nachfolge sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 15.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Urs, von Hochdorf, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Hohenrain, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005259397, Registre du commerce Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Firmen Bachmann forming AG/Bachmann display AG, in Hochdorf, CHE-109.763.286, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Urs, von Hochdorf, in Hohenrain, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Reto, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].