Renseignements sur Dr. Ina Bach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Ina Bach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006068980, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dr. Bach AG, Global Compliance Assistance, in St. Gallen, CHE-114.928.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S.0, Publ. 6067186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Dr. Ina, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nahrstedt, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5871342, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CRS Dr. Bach & Partner AG, in St. Gallen, CH-320.3.065.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 14, Publ. 5180202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Jan, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Marburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Dr. Ina, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5096298, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
CRS Dr. Bach & Partner AG, in St. Gallen, CH-320.3.065.427-4, Oberstrasse 288, 9014 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2009.
Zweck:
Beratung und Betreuung von Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Pharma, Life Science und Health Care. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
755 Namenaktien zu CHF 120.00 und 288 Namenaktien zu CHF 50.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft haben schriftlich zu erfolgen, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bach, Dr. Ina, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Von Jahn, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Marburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.