Renseignements sur Kurt Arnet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Arnet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4107391, Registre du commerce Zurich, (20)
immomio GmbH, bisher in Cham, CHE-113.746.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2319805).
Statutenänderung:
12.02.2018.
Firma neu:
Taurus Partner GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dufourstrasse 181, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art sowie die Vermittlung von Immobilien und diesbezüglichen Finanzierungen nebst Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften errichten, erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetzabweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Kurt, von Kriens, in Hünenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sutter, Lukas, von Böttstein, in Hedingen, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bseikri, Muftah, von Volketswil, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 1836409, Registre du commerce Zoug, (170)
immomio GmbH, in Cham, CHE-113.746.948, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6415172).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Kurt, von Kriens, in Hünenberg See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6415172, Registre du commerce Zoug, (170)
immomio GmbH, in Zug, CH-170.4.007.369-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 18, Publ. 4046740).
Statutenänderung:
02.11.2011.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6330 Cham. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Michel, von Zofingen und Murgenthal, in Obergösgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rigamonti, Mario, von Rothenthurm, in Hinwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Kurt, von Kriens, in Hünenberg See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Sutter, Lukas, von Böttstein, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.