Renseignements sur Bruno Arn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Arn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1164642, Registre du commerce Berne, (36)
bernacolor malerei gmbh, in Bern, Betrieb und Führung einer Baumalerei. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 2, Publ. 737868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Bruno, von Lyss, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 737868, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno Arn Malerei GmbH, in Bern, Betrieb und Führung einer Baumalerei. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 2, Publ. 663516).
Statutenänderung:
13.11.2002.
Firma neu:
bernacolor malerei gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Bruno, von Lyss, in Köniz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Heinz, von Seedorf BE, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Numéro de publication: 663516, Registre du commerce Berne, (36)
Bruno Arn Malerei GmbH, in Bern, Bottigenstrasse 37, 3018 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2002.
Zweck:
Betrieb und Führung einer Baumalerei;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Arn, Bruno, von Lyss, in Köniz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Noth, Daniel, von Zumholz, in Gasel (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.