Renseignements sur Franco Ardüser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franco Ardüser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005755965, Registre du commerce Grisons
Gross- und Kleintierpraxis Lai GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-406.616.526, Voa Davos Lai 2, 7078 Lenzerheide/Lai, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Gross- und Kleintierpraxis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.05.2023 das Geschäft des im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmens Franco Ardüser (CHE-106.361.460), in Vaz/Obervaz, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ardüser, Franco, von Albula/Alvra, in Lantsch/Lenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ardüser, Flurin, von Albula/Alvra, in Lantsch/Lenz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Christen, Muriel, von Wolfenschiessen, in Lantsch/Lenz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4151848, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Albula, in Tiefencastel, CH-350.5.000.331-3, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 10, Publ. 3751376).
Statutenänderung:
2.06.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Albula Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Alvra societat cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augustin, Aurelio, von Alvaschein, in Mon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St. Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barandun, Jakob, von Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberger, Hanspeter, von Birmensdorf ZH, in Savognin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger, Thomas, von Alvaneu, in Alvaneu Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Albula, in T i e f e n c a s t e l, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.1999, S. 5350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Wil AG, in Filisur, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Erwin von Schmitten GR, in Schmitten GR , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler, Leo, von Brienz/Brinzauls, in Surava, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltermia Peder, Antona, in Salouf, in Salouf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St .
Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung:
Thomann-Frank, Leo, von Pfäfers, in Parsonz (Riom- Parsonz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spescha, Martin, von Pigniu, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geronimi-Tiefenthal, Renata, von Alvaneu, in Alvaneu, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Hanni, von Frutigen, in Bergün/Bravuogn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan, Gion Giusep, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lähner-Kobel , Katharina, von Lauperswil und Zürich, in Riom (Riom-Parsonz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Johann, von Rossa, in Schmitten GR, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.