Renseignements sur Armin Amstutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Armin Amstutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 949193, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Alteno Contracting AG, in Basel, CH-270.4.001.115-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6951218).
Statutenänderung:
04.06.2013, 24.06.2013.
Firma neu:
Alteno Solar AG.
Aktienkapital neu:
CHF 3'941'800.00 [bisher: CHF 3'815'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'941'800.00 [bisher: CHF 3'815'200.00].
Aktien neu:
5'728 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 3'369 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 5'722 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 3'243 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder & Lehmann AG (CH-270.3.014.273-8), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streicher & Brotschin Revision und Unternehmensberatung AG (CHE-107.944.397)[CH-270.3.005.032-1], in Basel, Revisionsstelle;
Herzog, Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arisdorf];
Hefti, Georges, genannt Giorgio, von Allschwil, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hefti, Giorgio, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Köhler, Guido, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstutz, Armin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5031068, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Alteno Contracting AG, in Basel, CH-270.4.001.115-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 6, Publ. 4994788).
Statutenänderung:
06.05.2009. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rzepecki, André, von Arbon, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Armin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder & Lehmann (CH-270.2.000.389-5), in Basel, Revisionsstelle [bisher:Walder & Lehmann].