Renseignements sur Simon Alt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Simon Alt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005019379, Registre du commerce Argovie, (400)
HORSETEC AG, in Villmergen, CHE-105.302.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747424).
Statutenänderung:
26.10.2020.
Sitz neu:
Dintikon.
Domizil neu:
Lenzburgerweg 31, 5606 Dintikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6508022, Registre du commerce Argovie, (400)
HORSETEC AG, bisher in Uzwil, CH-400.3.020.951-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 14, Publ. 5499634).
Gründungsstatuten:
22.11.1999.
Statutenänderung:
23.12.2011.
Sitz neu:
Villmergen.
Domizil neu:
c/o Gottfried Stähli, Unterdorfstrasse 52, 5612 Villmergen.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport und die Pferdehaltung, Organisation, Durchführung und Schulung auf dem Gebiet der Therapie für Pferde und Hufbeschlagung, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Urs, von Uzwil und Hombrechtikon, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Dintikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2524286, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HORSETEC AG, bisher in Zeihen, CH-400.3.020.951-3, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 05.09.2003, S. 1, Publ. 1159762).
Gründungsstatuten:
22.11.1999.
Statutenänderung:
25.06.2004.
Sitz neu:
Uzwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 114, 9240 Uzwil.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport und die Pferdehaltung, Organisation, Durchführung und Schulung auf dem Gebiet der Therapie für Pferde und Hufbeschlagung sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Fahrzeuge, Maschinen, Gerätschaften und Handgeräte, gemäss Vertrag vom 22.11.1999, wofür 84 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Zustellung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Urs, von Uzwil und Hombrechtikon, in Uzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Meister, Gabriela, von Matzendorf, in Zeihen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Erni & Co Treuhandgesellschaft Aarau, in Aarau, Revisionsstelle [wie bisher].