Renseignements sur Bekim Aliu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bekim Aliu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005772357, Registre du commerce Zurich, (20)
B&L Partner GmbH, in Dietlikon, CHE-240.031.433, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulaj, Labinot, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aliu, Bekim, von Luzern, in Unterkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vita, Ionut-Dorin, rumänischer Staatsangehöriger, in Trimbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005666490, Registre du commerce Zurich, (20)
B&L Partner GmbH, in Zürich, CHE-240.031.433, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594528).
Statutenänderung:
12.01.2023.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulaj, Labinot, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Aliu, Bekim, von Luzern, in Unterkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004584127, Registre du commerce Zurich, (20)
GFB & Partner GmbH, in Zürich, CHE-330.864.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087593).
Statutenänderung:
22.02.2019.
Firma neu:
Cela Bau GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o Alex Bau GmbH, Oberlandstrasse 104, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aliu, Bekim, von Willisau, in Unterkulm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neziraj, Besart, von Hitzkirch, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.