Renseignements sur Ulrich Aellen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Aellen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6984508, Registre du commerce Zurich, (20)
Moser Zivilrechts- und Steuerrechts-Praxis AG, in Meilen, CH-020.3.019.850-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 29, Publ. 4852064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6981650, Registre du commerce Zurich, (20)
Kranich-Apotheke GmbH, in Stäfa, CH-020.4.022.711-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 29, Publ. 5925426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Hombrechtikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bellorini Aellen, Patrizia, von Saanen und Bern, in Hombrechtikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg-Müller, Judith, von Männedorf und Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Amberg, Matthias, von Männedorf und Zürich, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5925426, Registre du commerce Zurich, (20)
Kranich-Apotheke GmbH, in Stäfa, CH-020.4.022.711-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2001, S. 1). Gemäss Erklärung vom 20.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Ulrich, von Saanen, in Hombrechtikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Stäfa];
Bellorini Aellen, Patrizia, von Saanen und Bern, in Hombrechtikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 [bisher:in Stäfa].