Renseignements sur Sandra Aebischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Sandra Aebischer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sandra Aebischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004711097, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenbahnerbaugenossenschaft Rapperswil, in Rapperswil-Jona, CHE-102.416.837, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, S.0, Publ. 4388471).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten.
Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
a) Erwerb von Bauland und Baurechten;
b) Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen;
c) sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten;
d) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können;
e) Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen;
f) Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf Basis der Kostenmiete;
g) Erstellung von Wohnungen und Einfamilienhäusern zum Verkauf im Stockwerkeigentum bzw. im Baurecht;
Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen oder sich zusammenschliessen. Die Verwaltung kann auch teilweise oder ganz ausgelagert werden.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkularbeschluss, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Brigitte, von Wangen SZ, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Mont, Werner, von Lumnezia und Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfyl, Mara, von Pfäffikon, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aebischer, Sandra, von Guggisberg, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reutimann, Regula, von Vorderthal, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4345799, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Obersee, in Rapperswil-Jona, CHE-102.309.673, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Sandra, von Guggisberg, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5034918, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Obersee, in Rapperswil-Jona, CH-320.5.002.098-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2007, S. 11, Publ. 4095952).
Domizil neu:
Oberseestrasse 87, 8645 Jona.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haizmann, Robert, von Stein AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzethauser, Christian, von Bilten, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Yvo, von Bütschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Denier-Leutenegger, Meta, von Wolfenschiessen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Adrian, von Rothenthurm, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebischer, Sandra, von Guggisberg, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Walter, von Ernetschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Sonja, von Oberhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, André, von Muhen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenkel, Walter, von Weisslingen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.