Renseignements sur Maurice Acker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Maurice Acker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120105, Registre du commerce Zurich, (20)
SMG Swiss Marketplace Group AG, in Zürich, CHE-102.002.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acker, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucek, Anna Miriam, von Lauperswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischoff, Matthias, von Nesslau, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: HR01-1005994407, Registre du commerce Berne, (36)
Pink Zebra GmbH, in Heimberg, CHE-207.767.049, Aarestrasse 62, 3613 Steffisburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Outsourcing Dienstleistungen in den Bereichen allgemeines Management, Produktentwicklung, Softwaretechnik, Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Personalwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Acker, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pomereta Ventures GmbH (CHE-304.851.375), in Thalwil, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005686510, Registre du commerce Zurich, (20)
SMG Swiss Marketplace Group AG, in Zürich, CHE-102.002.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Daniel Beat, von Grüningen, in Boswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regali, Pierre-Alain, von Genève, in Le Grand-Saconnex, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gussen, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
List, Jessica, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vass, Francesco, von Lugano, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waeber, Martin, von Alterswil, in Tafers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Acker, Maurice, deutscher Staatsangehöriger, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benker, Philipp Alexander, von Schlatt (ZH), in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti-Heger, Priska, österreichische Staatsangehörige, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deck, Andreas, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucek, Anna Miriam, von Lauperswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Marcel, von Koblenz, in Herdern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neunhaeuserer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Robin, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanderbrouk, Peter Knowlton, amerikanischer Staatsangehöriger, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dogru, Muzaffer, von Schlieren, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.