Renseignements sur Jean-Maurice Abbet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jean-Maurice Abbet
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Maurice Abbet
Numéro de publication: 6569348, Registre du commerce Valais, (621)
Mountain Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.008.264-9, société anonyme (No. FOSC 102 du 26.05.2011, Publ. 6180354).
Nouvelle adresse:
Rue du Châble-Bet 36, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Chemin (Vollèges), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bestazzoni, Umberto, de Martigny, à Martigny, président, avec signature individuelle;
Bestazzoni, Claude, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6180354, Registre du commerce Valais, (621)
Mountain Immobilier SA, à Martigny, CH-621.3.008.264-9, Rue de l'Ancienne Pointe 24, 1920 Martigny, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.05.2011.
But:
toute activité dans le domaine de l'immobilier, à savoir notamment achat et vente d'immeubles, réalisation de promotions, courtage, gestion, location, construction et rénovation d'immeubles, ainsi que toutes activités commerciales ou financières liées à ces buts (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 200'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 200'000.00.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou avis personnel (par courrier ou courriel) pour les convocations aux AG. Selon déclaration du 09.05.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Chemin (Vollèges), administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6056028, Registre du commerce Valais, (621)
Garage du Mont-Brun S.A., à Bagnes, CH-621.3.001.367-9, société anonyme (No. FOSC 217 du 11.11.1997, p. 8207).
Modification des statuts:
17.02.2011.
Nouvelle raison sociale:
EVIMO SA.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Ancienne Pointe 24, 1920 Martigny.
Nouveau but:
toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières ainsi que prise et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières et industrielles (cf statuts pour but complet).
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 17.02.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. Statuts adaptés au nouveau droit et également modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Besson, Jean-Marc, de Bagnes, à Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Abbet, Jean-Maurice, de Vollèges, à Vollèges, administrateur unique, avec signature individuelle.