Jürg Walter Pfister
domicilié à St. Gallen, de St. Gallen et Klingnau Mandats actifs: Max Pfister Baubüro AG, Bruno Köppel AG Connecté à: Alexandra Peterer, Dimitrios Siamlidis, Martin Karl Gehrer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Walter Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Walter Pfister".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Walter Pfister" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Walter Pfister".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Walter Pfister
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Walter Pfister
Achat & vente de biens immobiliers propres
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Jürg Walter Pfister
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Walter Pfister
Numéro de publication: HR02-1005762795, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein zur Heimat St. Gallen, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Stefan Werner, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005284977, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen, in St. Gallen, CHE-107.382.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S.9643).
Firma neu:
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furgler, Dr. Kurt Johannes, von Pfäfers, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osterwalder, Rolf, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1695229, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verein Hospiz zur Heimat, in St. Gallen, CHE-106.108.180, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Werner, von Trachselwald, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Jürg Walter, von St. Gallen und Klingnau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Thomas, von Amriswil, in Teufen AR, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dick, Beat, von Wengi, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.