Yvonne Lustenberger
domicilié à Root, de Romoos, Eich, Adligenswil et Root Mandats actifs: SISCORE AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Lustenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Lustenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yvonne Lustenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Yvonne Lustenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yvonne Lustenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yvonne Lustenberger
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Yvonne Lustenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yvonne Lustenberger
Numéro de publication: HR02-1005988974, Registre du commerce Zoug, (170)
SISCORE AG, in Zug, CHE-105.476.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S.25, Publ. 5478312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Guido, von Root und Romoos, in Hagendorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Yvonne, von Adligenswil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005718896, Registre du commerce Lucerne, (100)
St. Josef-Stiftung Lehn-Escholzmatt, in Escholzmatt-Marbach, CHE-419.122.653, c/o Röm.-kath. Pfarramt Escholzmatt-Wiggen, Hauptstrasse 105, 6182 Escholzmatt, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.06.1922. 17.03.2023.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt den Zweck, die eigene Kapelle zu unterhalten, die Kapelle Besuchern für das persönliche Gebet offen zu halten sowie die Kapelle für kirchliche Feiern und Anlässe zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Schwander, Oswald, von Luzern, in Escholzmatt-Marbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corradini, Urs Roland, von Emmen, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Johann, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurkirchen, Irène, von Escholzmatt-Marbach, Werthenstein und Entlebuch, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Yvonne Rita, von Ufhusen, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5441488, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spielplatzgenossenschaft Kirchpark Root, in Root, CH-100.5.785.866-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2005, S. 10, Publ. 3139332).
Statutenänderung:
13.10.2009.
Domizil neu:
c/o Gerry Plankl, Kirchheim 5, 6037 Root.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Genossenschafter müssen jährlich einen Mitgliederbeitrag entrichten, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung bestimmt wird.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 23.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Michael, von Langnau im Emmental, in Root, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassiererin oder der Aktuarin;
Lustenberger, Yvonne, von Root, Romoos, Eich und Adligenswil, in Root, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stämpfli, Rita, von Moosseedorf, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kasel, Cynthia, luxemburgische Staatsangehörige, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plankl, Gerhard genannt Gerry, von Flühli und Luzern, in Root, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Claudia, von Sempach und Triengen, in Root, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stocker, Guido, von Neuenkirch, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.