Roland Küffer
domicilié à Altnau, de Täuffelen Mandats actifs: Bodensee Segelschule Altnau GmbH Connecté à: Christine Weber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Küffer" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Küffer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Küffer" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Küffer".
|
|
Roland Küffer
domicilié à Wimmis, de Obersteckholz Mandats actifs: Roland Küffer GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Küffer" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Küffer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Küffer" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Küffer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Küffer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Küffer
Autre services dans l'éducation
Autres travaux de construction
Autre services dans l'éducation
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Roland Küffer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Küffer
Numéro de publication: HR02-1004947758, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bodensee Segelschule Altnau GmbH, in Altnau, CHE-109.882.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S.19, Publ. 4962886).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 81, 8595 Altnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Roland, von Täuffelen, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Landschlacht (Münsterlingen)].
Numéro de publication: 994741, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Moossee, in Moosseedorf, CH-053.5.006.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Belp, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christina, von Oberburg und Münchenbuchsee, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Hans-Ulrich, von Walkringen, in Moosseedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bart, Peter, von Gränichen, in Moosseedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär;
Moser-Eberhart, Maja, von Grafenried, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Borter, Bruno, von Interlaken, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 5404730, Registre du commerce Berne, (36)
Roland Küffer GmbH, in Wimmis, CH-092.4.018.261-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 4, Publ. 3972942).
Statutenänderung:
08.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Stefan, von Obersteckholz, in Beatenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Wimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].