Tomás Kiewra Tanner
domicilié à Cham, de République tchèque Mandats actifs: Stadler Form Aktiengesellschaft Connecté à: Martin Stadler, Samuel Wyss, Ralph Stadler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tomás Kiewra Tanner" à jour.Vous suivez maintenant "Tomás Kiewra Tanner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tomás Kiewra Tanner" à jour.Vous suivez maintenant "Tomás Kiewra Tanner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tomás Kiewra Tanner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tomás Kiewra Tanner
Fabrication d’appareils ménagers
Fabrication d’appareils ménagers
Personnes privées avec le nom Tomás Kiewra Tanner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tomás Kiewra Tanner
Numéro de publication: 2967981, Registre du commerce Zurich, (20)
Formsign AG, bisher in Zug, CHE-109.661.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882099).
Gründungsstatuten:
12.08.2002.
Statutenänderung:
08.07.2016.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Tödistrasse 51, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Produktion, des Vertriebes und des Verkaufs von Waren aller Art, insbesondere im Bereich Geschenke im schweizerischen Handel. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail oder Telefax) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Martin, von Aadorf, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blattmann, Albert, von Oberägeri, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Jacqueline, von Hitzkirch, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler-Studer, Carmen, von Aadorf und Aarwangen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alta Group AG (CHE-104.892.752), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Alta Group AG (CH-170.3.022.464-2)].
Numéro de publication: 1882099, Registre du commerce Zoug, (170)
Formsign AG, in Zug, CHE-109.661.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1882135, Registre du commerce Zoug, (170)
Stadler Form Aktiengesellschaft, in Zug, CHE-100.949.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1393627).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiewra Tanner, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.