Elie El Haddad
domicilié à Belp, de Baden Mandats actifs: El Haddad Autohandel Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elie El Haddad" à jour.Vous suivez maintenant "Elie El Haddad".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elie El Haddad" à jour.Vous suivez maintenant "Elie El Haddad".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elie El Haddad
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elie El Haddad
Commerce de véhicules
Commerce de véhicules
Personnes privées avec le nom Elie El Haddad
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elie El Haddad
Numéro de publication: 3137328, Registre du commerce Berne, (36)
Adonis Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.031.184-9, Betrieb von Restaurants und Bars, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 22.04.2003, S. 2, Publ. 956668).
Statutenänderung:
18.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El-Haddad, Elie, von Baden, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bou Harb, Georges, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Ghosn, Rabih, von Landiswil, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numéro de publication: 956668, Registre du commerce Berne, (36)
Adonis Gastro GmbH, in Bern, Betrieb von Restaurants und Bars, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2002, S. 2, Publ. 764404).
Statutenänderung:
7.04.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Al Nhlawe, Ahmed, von Beatenberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El-Haddad, Elie, von Baden, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].
Numéro de publication: 764404, Registre du commerce Berne, (36)
Adonis Gastro GmbH, in Bern, Moserstrasse 27, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2002.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Bars;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.11.2002 und zugehöriger Inventarliste: Gross- und Kleininventar, diverse Küchengeräte und Mobiliar, wofür CHF 40'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Al Nhlawe, Ahmed, von Beatenberg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
El-Haddad, Elie, von Baden, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.