Renseignements sur Zweifel Bergli AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zweifel Bergli AG
- Zweifel Bergli AG a son siège social à Linthal, est actif et est active dans le domaine «Gestion d’entreprise et administration».
- La direction de l’entreprise Zweifel Bergli AG est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.01.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-101.640.875.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Süd
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.003.304-8
IDE/TVA
CHE-101.640.875
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Verwaltung von einem oder mehreren Gastbetrieben, Führung, Beratung oder Beteiligung von Unternehmen jeglicher Art sowie Handel und Verwaltung von Immobilien Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche für die Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UMBERG TREUHAND AG | Glarus | 08.05.2018 | 26.12.2021 | |
Jereva AG in Liquidation | Glarus | 29.03.2005 | 07.05.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zweifel Bergli AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005380021, Registre du commerce Glaris
Zweifel Bergli AG, in Glarus Süd, CHE-101.640.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368363).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Verwaltung von einem oder mehreren Gastbetrieben, Führung, Beratung oder Beteiligung von Unternehmen jeglicher Art sowie Handel und Verwaltung von Immobilien Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche für die Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragunsvorschriften].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.03.1995 übernimmt die Gesellschaft die Liegenschaft Grundbuch Linthal Ennetlinth, Eidg. Nr. 465, Plan 15, sowie Aktiven von CHF 356'427.65 und Passiven von CHF 259'427.65 der bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Heinrich Zweifel, Restaurant Bergli", in Linthal, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1995 zum Preise von CHF 97'000.--, die voll auf das Grundkapital angerechnet werden. CHF 3'000.-- sind bar einbezahlt.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard-Inauen, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Näfels (Glarus Nord)];
Bernard-Inauen, Anita, von Appenzell, in Walchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Näfels (Glarus Nord)].
Numéro de publication: HR02-1005368363, Registre du commerce Glaris
Zweifel Bergli AG, in Glarus Süd, CHE-101.640.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4217295, Registre du commerce Glaris, (160)
Zweifel Bergli AG, in Glarus Süd, CHE-101.640.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jereva AG (CH-160.3.000.878-5), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.