Renseignements sur Zumbühl & Partner Communications AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zumbühl & Partner Communications AG
- Zumbühl & Partner Communications AG a son siège social à Wilen (Sarnen) et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Service concernant conseil PR».
- La direction de l’entreprise Zumbühl & Partner Communications AG est composée de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 26.04.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce OW est le suivant: CHE-360.791.602.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.022.679-7
IDE/TVA
CHE-360.791.602
Secteur
Service concernant conseil PR
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in Strategie, Marketing, Kommunikation, Werbung, Verkaufsförderung und Public Relations mit Fokus auf den Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zumbühl & Partner Communications AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006018783, Registre du commerce Obwald, (140)
Zumbühl & Partner Communications AG, in Sarnen, CHE-360.791.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Peter Mark, von Liestal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Karin Frieda, von Oberdorf (NW), in Wilen (Sarnen), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005256495, Registre du commerce Obwald, (140)
Zumbühl & Partner Communications AG, bisher in Liestal, CHE-360.791.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655905).
Statutenänderung:
16.07.2021.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Chappelenmatt 22, 6062 Wilen (Sarnen). Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Peter Mark, von Liestal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Silvaplana];
Richter, Jan David, von Liestal, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Liestal und Lichtensteig, in Liestal];
Richter, Karin Frieda, von Oberdorf (NW), in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Zumbühl, Karin Frieda, in Liestal].
Numéro de publication: HR02-1005256679, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Zumbühl & Partner Communications AG, in Liestal, CHE-360.791.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655905). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen im Handelsregister des Kantons Obwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.