Adresse
Kleine Schlierenstrasse 14
6055 Alpnach Dorf
Renseignements sur ZANWA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ZANWA AG
- ZANWA AG a son siège social à Alpnach Dorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.05.1984.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.08.2020.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI ZANWA AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.000.620-8
IDE/TVA
CHE-105.944.995
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen sowie Verwaltung von eigenem Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ZEO Immobilien AG
- Ingenieurbüro Zeo AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ZANWA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004953588, Registre du commerce Obwald, (140)
ZANWA AG, in Alpnach, CHE-105.944.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2002, S.10, Publ. 595020).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG].
Registre du commerce Obwald, (140)
ZEO Immobilien AG, in Alpnach, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2002, S. 10, Publ. 307042).
Statutenänderung:
31.07.2002.
Firma neu:
ZANWA AG.
Domizil neu:
Kleine Schlierenstrasse 14, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Beteiligungen sowie Verwaltung von eigenem Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehr Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetliker, Max, von Zofingen und Emmen, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enz, Bruno, von Giswil, in Giswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Walter, von Lungern, in Alpnach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumstein, Antoinette, von Lungern, in Alpnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Obwald, (140)
ZEO Immobilien AG, in Alpnach, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2002, S. 12, Publ. 2418).
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Emmen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.