Adresse
c/o Freie Evangelische Gemeinde Stadtmission St. Gallen
Winkelbachstrasse 7
9000 St. Gallen
Renseignements sur YOUNGSTARS INTERNATIONAL
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de YOUNGSTARS INTERNATIONAL
- YOUNGSTARS INTERNATIONAL est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à St. Gallen.
- YOUNGSTARS INTERNATIONAL a 6 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 22.05.2023.
- YOUNGSTARS INTERNATIONAL est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-231.896.492.
Direction (6)
les plus récents membres du comité
Cosmin-Florin Tamas,
Hendrika Wilhelmina Van Der Merwe,
Rudolf Hächler,
Mirjam Klausberger,
Viktoria Tonkova
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.2015
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.6.078.457-4
IDE/TVA
CHE-231.896.492
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Youngstars-Arbeit, indem der Verein die Interessen von nationalen Youngstars-Bewegungen vertritt, selbständige, nationale Youngstars-Bewegungen initiiert und unterstützt, länderübergreifende Beziehungen und den multikulturellen Austausch von Jugendlichen und Mitarbeitern ermöglicht, sich für eine qualitativ hochwertige Ausbildung von Leitern durch ein systematisches Kursangebot und multikultureller Jugendaustauschprojekte auf christlicher Basis einsetzt, ist befähigt und unterstützt hochwertige ganzheitliche, erlebnispädagogische Programme und ermöglicht Kindern und Jugendlichen dadurch eine sinnvolle und gesunde Freizeit- und Lebensgestaltung auf der Grundlage eines christlichen Weltbildes sowie leistet einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention und zur Integration sozial gefährdeter und geschädigter Personen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour YOUNGSTARS INTERNATIONAL
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005750796, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
YOUNGSTARS INTERNATIONAL, in St. Gallen, CHE-231.896.492, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, S.0, Publ. 3593449).
Statutenänderung:
26.03.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jägers, Jens Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mistreanu-Mauerhofer, Mirjam Elisabeth, von Trub, in Volurara Irpina (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saitis, Florin Claudiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Brasov (RO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van der Merwe, Hendrika Wilhelmina, südafrikanische Staatsangehörige, in Odessa (UA), Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tamas, Cosmin-Florin, rumänischer Staatsangehöriger, in Cisnadie (RO), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hächler, Rudolf, von Aarau, in Bregenz (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Klausberger, Mirjam, von Trub, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Tonkova, Viktoria, bulgarische Staatsangehörige, in Hunzenschwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horst, Daniel, von Schwarzenburg, in Teufen AR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sibiu (RO)].
Numéro de publication: 3593449, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
YOUNGSTARS INTERNATIONAL, in Kaltbrunn, CHE-231.896.492, Verein (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2371181).
Statutenänderung:
21.03.2017.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o Freie Evangelische Gemeinde Stadtmission St. Gallen (FEG Stadtmission St. Gallen) , Winkelbachstrasse 7, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Förderung der Youngstars-Arbeit, indem der Verein die Interessen von nationalen Youngstars-Bewegungen vertritt, selbständige, nationale Youngstars-Bewegungen initiiert und unterstützt, länderübergreifende Beziehungen und den multikulturellen Austausch von Jugendlichen und Mitarbeitern ermöglicht, sich für eine qualitativ hochwertige Ausbildung von Leitern durch ein systematisches Kursangebot und multikultureller Jugendaustauschprojekte auf christlicher Basis einsetzt, ist befähigt und unterstützt hochwertige ganzheitliche, erlebnispädagogische Programme und ermöglicht Kindern und Jugendlichen dadurch eine sinnvolle und gesunde Freizeit- und Lebensgestaltung auf der Grundlage eines christlichen Weltbildes sowie leistet einen wichtigen Beitrag zur Suchtprävention und zur Integration sozial gefährdeter und geschädigter Personen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klausberger, Mirjam, von Trub, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Wüthrich, Mirjam].
Numéro de publication: 2371181, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
YOUNGSTARS INTERNATIONAL, in Kaltbrunn, CHE-231.896.492, c/o Kurt Mühlmatter, Kirchhaldenstrasse 23, 8722 Kaltbrunn, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2014.
Zweck:
Förderung der Youngstars-Arbeit, indem das Netzwerk die Interessen von nationalen Youngstars-Bewegungen vertritt, selbständige, nationale Youngstars-Bewegungen initiiert und unterstützt, länderübergreifende Beziehungen und den multikulturellen Austausch von Jugendlichen und Mitarbeitern ermöglicht sowie sich für eine qualitativ hochwertige Ausbildung auf christlicher Basis einsetzt.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge, Beiträge von Supportern, Gönnerbeiträge, Sponsoring Gelder, Vermögenserträge, Spenden sowie Nutzerbeiträge.
Eingetragene Personen:
Jägers, Jens Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Mirjam, von Trub, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Saitis, Florin Claudiu, rumänischer Staatsangehöriger, in Brasov (RO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Van der Merwe, Hendrika Wilhelmina, südafrikanische Staatsangehörige, in Odessa (UA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mistreanu-Mauerhofer, Mirjam Elisabeth, von Trub, in Volurara Irpina (IT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hächler, Rudolf, von Aarau, in Bregenz (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Horst, Daniel, von Schwarzenburg, in Sibiu (RO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.