Adresse
c/o Helena Huber
Röthenweg 10
4450 Sissach
Renseignements sur Wohngenossenschaft Domus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohngenossenschaft Domus
- Wohngenossenschaft Domus avec son siège à Sissach est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Wohngenossenschaft Domus est actif.
- La direction se compose de 6 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 04.09.2018. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-102.308.828.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Tamara Gabathuler,
Thomas Riedel,
Christian Hinden,
Helena Huber,
Daniel Thomas Stocker
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.10.1966
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Sissach
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.5.914.522-0
IDE/TVA
CHE-102.308.828
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wahrung des gemeinsamen Eigentums (Wege und Anlagen, Beleuchtung, Wasserzufuhr, Fernseh- und UKW-Empfangsanlagen, Kinderspielplätze usw.).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohngenossenschaft Domus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-0004448493, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohngenossenschaft Domus, in Sissach, CHE-102.308.828, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2257027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Roland, von Bubendorf, in Sissach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, René, von Urnäsch, in Sissach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler-Rust, Tamara, von Wartau, in Sissach, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinden, Christian, von Basel, in Sissach, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Sissach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2257027, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohngenossenschaft Domus, in Sissach, CHE-102.308.828, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 4, Publ. 3474540). Gemäss Erklärung vom 28.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numéro de publication: 3474540, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohngenossenschaft Domus, in Sissach, CH-280.5.914.522-0, Wahrung des gemeinsamen Eigentums, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 30.05.2000, S. 3676).
Domizil neu:
c/o Helena Huber, Röthenweg 10, 4450 Sissach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Verena, von Fischingen, in Sissach, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Helena, von Baden, in Sissach, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fässler, Roland, von Bubendorf, in Sissach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, René, von Urnäsch, in Sissach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Daniel, von Sissach, in Sissach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.