Adresse
c/o Roger Zürcher
Imbodenstrasse 23
9016 St. Gallen
Renseignements sur Wohnbaugenossenschaft Remishueb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohnbaugenossenschaft Remishueb
- Wohnbaugenossenschaft Remishueb de St. Gallen est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 7 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 24.09.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Wohnbaugenossenschaft Remishueb est le suivant : CHE-102.114.537.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Angela Schöb-Berta,
Michael Bühler,
Christoph Hanimann,
Alfred gen. Fred Reutlinger,
Roger Zürcher
les plus récents personnes habilitée à signer
Christoph Hanimann,
Alfred gen. Fred Reutlinger,
Roger Zürcher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.09.1989
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.030.445-4
IDE/TVA
CHE-102.114.537
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues; insbesondere erstrebt sie die Deckung des Bedarfes an preisgünstigen und nach ihrer Beschaffenheit den Wohnbedürfnissen Rechnung tragenden Wohnungen, wie auch Alters-, Invalidenwohnungen und Eigenheimen. Die Gesellschaft kann Gewerbebauten erstellen, Altbauten umbauen und instandstellen, Wohnungen vermieten und verwalten und im Stockwerkeigentum verkaufen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
inspecta treuhand ag | St. Gallen | 25.11.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GSB Revisions-AG | St. Gallen | 05.05.2008 | 24.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohnbaugenossenschaft Remishueb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004985360, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, CHE-102.114.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3087487).
Domizil neu:
c/o Roger Zürcher, Imbodenstrasse 23, 9016 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Sandro, von Müntschemier, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger Haag, Annalise, von Oberriet SG, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stangl, Manfred, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutlinger, Alfred, genannt Fred, von Zürich, in St. Gallen, Co-Präsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Reutlinger, Alfred genannt Fred, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Roger, von Teufen (AR), in St. Gallen, Co-Präsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hanimann, Christoph, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Michael, von Winterthur, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöb, Angela, von Gams, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3087487, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, CHE-102.114.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963825).
Domizil neu:
c/o Manfred Stangl, Imbodenstrasse 26, 9016 St. Gallen.
Numéro de publication: 2963825, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Remishueb, in St. Gallen, CHE-102.114.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Dietrich, Silvia, von Schlatt ZH und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borromeo-Kämpfer, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hintz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in St.Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger Haag, Annalise, von Oberriet SG, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Roger, von Teufen AR, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosch-Kaudela, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.