Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.12.1964
Radiation du registre du commerce
19.07.2011
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Biberist
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-251.7.000.036-2
IDE/TVA
CHE-109.779.034
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmenden der Firma Mühlemann AG durch die Finanzierung von vorzeitigen Pensionierungen gemäss den Beschlüssen des Stiftungsrates. Im Weiteren kann der Stiftungsrat Leistungen im Falle von besonderen Notlagen von Arbeitnehmenden beschliessen. Im Falle notwendiger gesetzlicher Sanierungsmassnahmen bei der Pensionskasse der Feintool-Gruppe infolge einer Unterdeckung ist die Übernahme der Sanierungsbeiträge der Arbeitnehmenden der Mühlemann AG möglich. Ist in der Pensionskasse der Feintool-Gruppe für die Firma Mühlemann AG der Tatbestand der Teilliquidation gemäss Reglement der Pensionskasse der Feintool-Gruppe gegeben, kann der Wohlfahrtsfonds die aus der Pensionskasse der Feintool-Gruppe im Falle einer Unterdeckung gekürzten Austrittsleistungen finanziell ausgleichen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 18.04.2006 | 18.07.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6261210, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG in Liquidation, in Biberist, CH-251.7.000.036-2, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 15, Publ. 5837760). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 5837760, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG, in Biberist, CH-251.7.000.036-2, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 16, Publ. 5559864).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei arcasia ag, Schwanengasse 5-7, 3011 Bern. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.07.2010 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bögli, Dr. Thomas F., von Seeberg, in Altendorf, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdi, Hans, von Alchenstorf, in Utzenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartz, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5559864, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohlfahrtsfonds Mühlemann AG, in Biberist, CH-251.7.000.036-2, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 16, Publ. 5509574).
Weitere Adresse:
Industriering 8, 3250 Lyss.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Jürg E., von Kirchenthurnen, in Mörigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strahm, Raoul, von Lohnstorf, in Oekingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aesch, Michaela, von Grossaffoltern, in Schwarzhäusern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bögli, Dr. Thomas F., von Seeberg, in Altendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Hans, von Alchenstorf, in Utzenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Hartz, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.