Renseignements sur WinCan AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WinCan AG
- WinCan AG a son siège social à Murten et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.03.2024.
- L’entreprise WinCan AG est inscrite sous l’IDI CHE-101.768.908.
- Entreprises avec la même adresse: Applico (Stiftung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung), cc energie sa, Nanzer Kommunikationstechnik GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicole Alta Jung,
László Mészáros,
Lisa Michelle Anderson,
Martin Hien
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.11.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Murten
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.530.673-9
IDE/TVA
CHE-101.768.908
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Multimedia-Präsentationssystemen, Erbringung von EDV-Dienstleistungen und Realisierung von PC-Netzwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 07.03.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 25.01.2019 | 06.03.2024 | |
T + R AG | Muri bei Bern | 19.01.2010 | 24.01.2019 | |
KPB Infra AG | Köniz | <2004 | 18.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- WinCan Ltd.
- WinCan SA
- CD Lab AG
- CD Lab SA
- CD Lab Ltd.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WinCan AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005979957, Registre du commerce Fribourg, (217)
WinCan AG, in Murten, CHE-101.768.908 (SHAB vom 08.08.2022, s. 0/1005536679).
Gelöschte Personen:
Grogan William Kevin, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Direktor, Einzelunterschrift;
Canedoli-Creux Isabelle, Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), Revisionsstelle.
Neu eingetragene Personen:
Jung Nicole Alta, amerikanische Staatsangehörige, in Edina (US), Verwaltungsratsmitglied, Präsidentin, Direktorin, Einzelunterschrift;
Mészáros László, ungarischer Staatsangehöriger, in Rolle, Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005536679, Registre du commerce Fribourg, (217)
WinCan AG, in Murten, CHE-101.768.908 (SHAB vom 02.05.2022, s. 0/1005462646).
Gelöschte Personen:
Truesdale Brian Joseph, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift;
Leonard Shane Martin, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift;
Prybylski Bret Alan, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Eingetragene Person geändert:
Hien Martin, Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu eingetragene Personen:
Grogan William Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Elmhurst (US), Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Direktor, Einzelunterschrift;
Myszak Jenna Michelle, amerikanische Staatsangehörige, in Downers Grove (US), Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005462646, Registre du commerce Fribourg, (217)
WinCan AG, in Murten, CHE-101.768.908 (SHAB vom 15.09.2021, s. 0/1005291742).
Gelöschte Personen:
Stöhr Manfred, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift;
Caldara-Morel Patricia Chantal, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien;
Falcone Jr. Ronald Frank, Verwaltungsratsmitglid, Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu eingetragene Personen:
Truesdale Brian Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wauconda (US), Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift;
Leonard Shane Martin, irischer Staatsangehöriger, in Wauconda (US), Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift;
Prybylski Bret Alan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Grayslake (US), Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift;
Anderson Lisa Michelle, amerikanische Staatsangehörige, in Long Grove (US), Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.