Adresse
c/o Alfred Heer-Flückiger
Alikonerstrasse 3
5644 Auw
Renseignements sur Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw
- Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw est active dans le secteur «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Auw.
- L’organisation a été fondée le 19.10.1899.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.12.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-104.110.007.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Bianca Brun-Huber,
Patrick Geissbühler,
Armin Müller,
Daniela Rogenmoser,
Alfred Heer-Flückiger
les plus récents personnes habilitée à signer
Bianca Brun-Huber,
Armin Müller,
Daniela Rogenmoser,
Alfred Heer-Flückiger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.10.1899
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Auw
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.915.022-9
IDE/TVA
CHE-104.110.007
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Versorgung von Auw, Wannen, Abtwil, Meienberg, Reussegg und Alikon mit gutem Trink- und Brunnenwasser.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005367310, Registre du commerce Argovie, (400)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw, in Auw, CHE-104.110.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Reto, von Epsach, in Auw, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Bianca, von Auw, in Auw, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3042207, Registre du commerce Argovie, (400)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw, in Auw, CHE-104.110.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ueberschlag, Alex, von Luzern, in Auw, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Reto, von Epsach, in Auw, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geissbühler, Patrick, von Lauperswil, in Auw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1464945, Registre du commerce Argovie, (400)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw, in Auw, CHE-104.110.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 3, Publ. 5310516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebsamen-Bucher, Hans, von Auw, in Auw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Reto, von Epsach, in Auw, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.