Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Walter Rentsch Immobilien AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.1987
Radiation du registre du commerce
22.06.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wallisellen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.921.434-0
IDE/TVA
CHE-101.624.669
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung und Planung von Bauten als Bauherr und Generalunternehmer; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 23.12.2020 | 21.06.2023 | |
Ernst & Young AG | Zürich | 12.06.2007 | 22.12.2020 | |
KPMG AG | Zürich | <2004 | 11.06.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rentsch Walter Immobilien AG
- Rentsch Walter AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Rentsch Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005774957, Registre du commerce Zurich, (20)
Walter Rentsch Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-101.624.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055829). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Canon (Schweiz) AG, in Wallisellen (CHE-105.967.269), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005055829, Registre du commerce Zurich, (20)
Walter Rentsch Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-101.624.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004476339, Registre du commerce Zurich, (20)
Walter Rentsch Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-101.624.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notermans, Servatius Jozef Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Nijmegen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naegeli, Markus, von Küsnacht (ZH), in Felben-Wellhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.