Filiales (1)
Renseignements sur Waller AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Waller AG
- Waller AG a son siège social à Büron, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction de l’entreprise Waller AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 16.12.1994.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.07.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-106.119.870.
- À la même adresse comme Waller AG il sont inscrits 8 autres entreprises actives Cela comprend: BKS GmbH, BKS Sicherheitsdienst Kurt Birrer, CasaBau Immo AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Büron
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.017.276-5
IDE/TVA
CHE-106.119.870
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | 09.07.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
consulting 4you AG | Wauwil | 18.08.2009 | 08.07.2018 | |
BDO AG | Sursee | <2004 | 17.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Waller AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005807273, Registre du commerce Lucerne, (100)
Waller AG, in Büron, CHE-106.119.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Josef, von Büron und Pfaffnau, in Büron, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: HR02-1004644585, Registre du commerce Lucerne, (100)
Waller AG, in Büron, CHE-106.119.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345165).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Triengen (CHE-204.468.857)].
Numéro de publication: 4345165, Registre du commerce Lucerne, (100)
Waller AG, in Büron, CHE-106.119.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revimag Revisions AG (CHE-101.955.095), in Wauwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.